曾任深圳市水务局财务管理中心筹备处主任、政工人事处处长;深圳市东江水源工程管理处主任
2012年08月,任深圳市建筑工务署党组成员、总工程师
2014年07月,任深圳市建筑工务署副署长、党组成员
2016年10月,任深圳市建筑工务署党组书记、副署长
2018年09月,任深圳市水务局党组书记、局长、市治水提质办主任
2020年09月至2024年05月,任深圳市龙岗区委书记
2023年07月,任深圳市人民政府副市长
现任广东省深圳市委常委、政法委书记
曾任深圳市水务局财务管理中心筹备处主任、政工人事处处长;深圳市东江水源工程管理处主任
2012年08月,任深圳市建筑工务署党组成员、总工程师
2014年07月,任深圳市建筑工务署副署长、党组成员
2016年10月,任深圳市建筑工务署党组书记、副署长
2018年09月,任深圳市水务局党组书记、局长、市治水提质办主任
2020年09月至2024年05月,任深圳市龙岗区委书记
2023年07月,任深圳市人民政府副市长
现任广东省深圳市委常委、政法委书记